Org.nr: 559199-4370
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Nielsen, Karin Agneta | 2023-08-18 |
Styrelseledamot | Tammerlöv, Per-Anders Benjamin | 2023-08-18 |
Styrelseledamot | Konstantinou, Andreas | 2023-08-18 |
Styrelseledamot | Nielsen, Karin Agneta | 2023-08-18 |
Extern verkställande direktör | Fredell, Lars Peter | 2023-08-18 |
Styrelseledamot | Sjöstrand, Mats Fredrik Sigurd | 2023-02-15 |
Verkställande direktör | Sjöstrand, Mats Fredrik Sigurd | 2023-02-15 |
Styrelseledamot | Gunnarsson-Ferm, Per Michael | 2023-01-03 |
Styrelseledamot | Sundin, Kjell Henrik | 2022-12-29 |
Huvudansvarig revisor | Algotsson, Daniel Kenny Martin | 2022-09-21 |