Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Tiny Trends Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Grow Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Poderoso Properties AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Californium Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Poderoso Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Grow Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-11 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-03 |