Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Piteå Golv o Tak Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Piteå Golv o Tak Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Buyers Club 25 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-15 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2022-05-05 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |