Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-29 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-30 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-02 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-02 |