Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rickard Carl Allan Henze
Rickard Carl Allan Henze
19790329-XXXX
Ta kreditupplysning
Henze, Rickard Carl Allan är en man född den 29 mars 1979 och är bosatt i Bromma
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Boxholm Produktion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Boxholm Produktion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Jonsson RPM Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Jonsson RPM Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tetrarch Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Tetrarch Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Tetrarch Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Henze Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Henze Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
WELP We Help AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
WELP We Help AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Oxdjupet Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Oxdjupet Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
True Dose AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Oxdjupet Fastighets AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svarta Massan Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rickard Carl Allan Henze har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-09-26
AS överlevnad AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-10
Vässla AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-05-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Boxholm Produktion AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Gustaf Henry Eriksson
Styrelseledamot
Rickard Carl Allan Henze
Ordförande
Rickard Carl Allan Henze
Revisor
Fridolf Elmer Gustavsson
Styrelseledamot
Hans Krister Malzoff
Verkställande direktör
Hans Krister Malzoff
Tillbaka till sidans topp
Jonsson RPM Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Peter Emanuel Jonsson
Styrelseledamot
Mats Erik Bertil Jonsson
Revisor
Bengt Ola Almquist
Styrelseledamot
Lars Gustaf Henry Eriksson
Styrelseledamot
Rickard Carl Allan Henze
Ordförande
Rickard Carl Allan Henze
Extern verkställande direktör
Lars Carl Linus Johansson
Tillbaka till sidans topp
Tetrarch Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Gustaf Henry Eriksson
Vice verkställande direktör
Lars Gustaf Henry Eriksson
Styrelseledamot
Rickard Carl Allan Henze
Verkställande direktör
Rickard Carl Allan Henze
Ordförande
Rickard Carl Allan Henze
Styrelseledamot
Margareta L U Storckenfeldt
Tillbaka till sidans topp