Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Panduro Hobby Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Panduro Hobby Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lennandia Advertising AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lennandia Advertising AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Klimabolaget Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jungklaus Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SimFAS Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | SimFAS Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Simfas Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Simfas Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Open Air Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Open Air Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-10-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-10-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-04-12 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |