Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Richard Claesson Hägglöf
Richard Claesson Hägglöf
19610928-XXXX
Ta kreditupplysning
Hägglöf, Richard Claesson är en man född den 28 september 1961 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Fänriken nr 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Richard Claesson Hägglöf har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-17
Slutplattan FODIK 113575 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-07-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Fänriken nr 2
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Einar Olausson
Styrelseledamot
Carl Magnus Samuel Pontén
Ordförande
Carl Magnus Samuel Pontén
Styrelsesuppleant
Anne-Christine Eliasson
Styrelseledamot
Sven Yngve Nygren
Styrelseledamot
Richard Claesson Hägglöf
Styrelseledamot
Claes Sven Lennart Green
Styrelsesuppleant
Rickard Erik Danielsson
Tillbaka till sidans topp