Org.nr: 556765-5278
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Tunberg, Thomas Olof | 2023-07-07 |
Styrelseledamot | Tunberg, Thomas Olof | 2023-07-07 |
Huvudansvarig revisor | Carli, Rickard Evert | 2023-02-27 |
Styrelsesuppleant | Ekman, Jan Olof Fredrik | 2022-04-30 |
Styrelseledamot | Nilsson, Lars Göran | 2021-10-14 |