Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rene Voigt
Rene Voigt
19690112-XXXX
Ta kreditupplysning
Voigt, Rene är en man född den 12 januari 1969 och är bosatt i Johanneshov
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Nullacht AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rene Voigt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-31
Bostadsrättsföreningen Söderterrassen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-03-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nullacht AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rene Voigt
Styrelsesuppleant
Nils-Erik Lindström
Tillbaka till sidans topp