Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-09 |