Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Motto AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-01 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-22 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-03 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-03 |