Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Orion Pharma Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-10-04 |