Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Reine Vallis Blad
Reine Vallis Blad
19560201-XXXX
Ta kreditupplysning
Blad, Reine Vallis är en man född den 1 februari 1956 och är bosatt i Alstermo
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Reine Blad Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Reine Vallis Blad har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-05
g-ACK AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-10-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Reine Blad Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jan Clemens Blad
Styrelseledamot
Reine Vallis Blad
Tillbaka till sidans topp