Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Regina Margareta Edström
Regina Margareta Edström
19781123-XXXX
Ta kreditupplysning
Edström, Regina Margareta är en kvinna född den 23 november 1978 och är bosatt i Sollentuna
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
ME rental AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Regina Margareta Edström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-11-16
Gate 68 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-12-01
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3701180 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ME rental AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Regina Margareta Edström
Styrelseledamot
Marie Paulina Viktoria Edström
Tillbaka till sidans topp