Org.nr: 559409-2024
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Hedman, Pär Napoleon Wilhelm | 2024-09-30 |
Styrelseledamot | Hedman, Pär Napoleon Wilhelm | 2024-09-30 |
Extern verkställande direktör | Olausson, Birgitta Helen | 2024-09-30 |
Styrelseledamot | Olausson, Birgitta Helen | 2024-06-19 |
Styrelsesuppleant | Lindgren, Lars Martin Inge | 2024-06-19 |
Verkställande direktör | Lindgren, Lars Martin Inge | 2024-06-19 |
Ordförande | Olausson, Birgitta Helen | 2024-05-27 |
Styrelseledamot | Björkroth, Rolf Frederic | 2024-05-27 |
Styrelseledamot | Hellman, Lars Olof | 2023-01-28 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Rolf Andreas | 2023-01-28 |