Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Redzail Alievski
Redzail Alievski
19651125-XXXX
Ta kreditupplysning
Alievski, Redzail är en man född den 25 november 1965 och är bosatt i Lund
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Vallens Biljard AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Redzail Alievski har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-10-17
Sista versen 72695 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Vallens Biljard AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Claes-Göran Bertil Thorsheim
Styrelseledamot
Redzail Alievski
Revisor
Anette Madelein Samzelius
Tillbaka till sidans topp