Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rebecca Isabelle Ribbing
Rebecca Isabelle Ribbing
19890719-XXXX
Ta kreditupplysning
Ribbing, Rebecca Isabelle är en kvinna född den 19 juli 1989 och är bosatt i Malmö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Fridälv Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rebecca Isabelle Ribbing har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-21
Aconcagua Capital AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fridälv Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nicklas Christoffer Skoglund
Verkställande direktör
Nicklas Christoffer Skoglund
Styrelsesuppleant
Rebecca Isabelle Ribbing
Tillbaka till sidans topp