Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Adam Akrawi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Adam Akrawi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggens Bostadsrättsförening Västeråshus nr 27 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Oxbacken 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Västeråshus 11 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 9 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggens Bostadsrättsförening Salahus nr 4 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Salahus nr 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Salahus 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-28 |