Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rami Kojar
Rami Kojar
19910106-XXXX
Ta kreditupplysning
Rami Kojar är en man född den 6 januari 1991. Han är folkbokförd i Järfälla sedan 2024-06-03. Järfälla ligger i Järfälla kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
WHALE TRANSPORT AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rami Kojar har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-21
KOUJER FLEET AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-04-10
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-04-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
WHALE TRANSPORT AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mais Bardoa
Styrelsesuppleant
Rami Kojar
Styrelseledamot
Abboud Abdulrahman Koujer
Ordförande
Abboud Abdulrahman Koujer
Tillbaka till sidans topp