Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Horizon Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Horizon Scandinavia Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Azolver Logistics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Azolver Svenska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-08 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-02-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |