Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ramppa Åkeri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-22 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-05 |