Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rafael O Garcia Bermejo Fernandez
Rafael O Garcia Bermejo Fernandez
19581110-XXXX
Ta kreditupplysning
Garcia Bermejo Fernandez, Rafael O är en man född den 10 november 1958 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
YUMP Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
YUMP Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
IFS Utbildning & Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
IFS Utbildning & Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Glocal Living AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Glocal Living AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
FinBiz AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
FinBiz AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Friends of Pioneers AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
W. Hoffman AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Underdogs AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dandelions Investment Partners AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Dandelions Investment Partners AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Surbrunnsgatan 62-64
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Surbrunnsgatan 62-64
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
SPAIN YA KOMMANDITBOLAG
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Prokurist
SPAIN YA KOMMANDITBOLAG
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rafael O Garcia Bermejo Fernandez har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2024-05-30
Dandelions Investment Partners AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
YUMP Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rafael O Garcia Bermejo Fernandez
Verkställande direktör
Rafael O Garcia Bermejo Fernandez
Styrelsesuppleant
Nova S F E Hoffman Garcia Bermejo
Tillbaka till sidans topp
IFS Utbildning & Service AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Amir Toma Almaleh
Styrelseledamot
Rafael O Garcia Bermejo Fernandez
Ordförande
Rafael O Garcia Bermejo Fernandez
Styrelsesuppleant
Maroun Aoun
Tillbaka till sidans topp
Glocal Living AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rafael O Garcia Bermejo Fernandez
Verkställande direktör
Rafael O Garcia Bermejo Fernandez
Styrelsesuppleant
Wilhelm C Hoffman Garcia Bermejo
Tillbaka till sidans topp