Org.nr: 556027-1065
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Jonasén Frogedal, Linnea Carolina | 2024-05-16 |
Revisor | Grant Thornton Sweden AB | 2024-05-16 |
Styrelseledamot | Pettersson, Bengt Stefan | 2024-03-16 |
Revisor | Rapp, Claes-Göran Sten | 2023-12-16 |
Styrelseledamot | Kloth, Lars Staffan | 2022-07-05 |