Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Rabi Yalcin
Rabi Yalcin
19820822-XXXX
Ta kreditupplysning
Rabi Yalcin är en man född den 22 augusti 1982. Han är folkbokförd i Södertälje sedan 2022-07-29. Södertälje ligger i Södertälje kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Riksbyggens Bostadsrättsförening Ritorps Hage
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Rabi Yalcin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-11
Bostadsrättsföreningen BoKlok Björkmossen 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-09-19
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-09-19
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggens Bostadsrättsförening Ritorps Hage
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Süheyla Noyan
Styrelseledamot
Per Olof Wanhainen
Styrelsesuppleant
Maria Kaplan
Styrelsesuppleant
Rabi Yalcin
Styrelsesuppleant
Jonas Linde
Styrelseledamot
Mikael Mazen Mykha
Styrelseledamot
Massara Nazar George George
Ordförande
Massara Nazar George George
Styrelseledamot
Jennie Elisabeth Davén
Tillbaka till sidans topp