Org.nr: 556914-6706
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nilsson, Per Olof Bertil | 2024-04-25 |
Verkställande direktör | Nilsson, Per Olof Bertil | 2024-04-25 |
Huvudansvarig revisor | Johnson, Isabel Hannele | 2024-02-27 |
Styrelsesuppleant | Franzén, Anna Karin | 2023-05-04 |
Huvudansvarig revisor | Hilmarsson, Tomas | 2022-03-10 |