Org.nr: 556591-2945
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Lyckman, Karl Magnus | 2024-06-24 |
Styrelseledamot | Lyckman, Karl Magnus | 2024-06-24 |
Huvudansvarig revisor | Jarnevi, Olof Fredrik | 2024-04-11 |
Huvudansvarig revisor | Wollmann, Johan Fredrik | 2024-01-06 |
Styrelseledamot | Hedlund, Tommy Alf Joakim | 2022-03-17 |
Styrelseledamot | Bäckström, Stefan Erik Anders | 2022-03-17 |