Org.nr: 556588-4755
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Edstrom, Andréa Margareta | 2024-07-03 |
Verkställande direktör | Nordin, Olof Kristoffer | 2024-06-20 |
Ordförande | Jonsson, Fredrik Gunnar Ingemar | 2023-11-15 |
Styrelseledamot | Hannegård, Hans Erik Olof Mikael | 2023-11-15 |
Styrelseledamot | Jonsson, Fredrik Gunnar Ingemar | 2023-11-15 |
Verkställande direktör | Hannegård, Hans Erik Olof Mikael | 2023-11-15 |
Ordförande | Carlstrand, Hans Johan | 2022-12-22 |
Styrelseledamot | Carlstrand, Hans Johan | 2022-12-22 |
Styrelseledamot | Göthberg, Johan Magnus | 2022-12-22 |
Extern verkställande direktör | Wrede, Sten Peter | 2022-12-22 |
Huvudansvarig revisor | Lyckestedt, Johan Patrik Kristian | 2022-12-22 |
Revisor | BDO Mälardalen AB | 2022-12-22 |