Org.nr: 559165-3406
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Edstrom, Andréa Margareta | 2024-07-19 |
Verkställande direktör | Nordin, Olof Kristoffer | 2024-07-10 |
Ordförande | Jonsson, Fredrik Gunnar Ingemar | 2024-01-11 |
Styrelseledamot | Hannegård, Hans Erik Olof Mikael | 2024-01-11 |
Styrelseledamot | Jonsson, Fredrik Gunnar Ingemar | 2024-01-11 |
Styrelsesuppleant | Hannegård Hamrin, Tova M S Helena | 2022-12-23 |
Huvudansvarig revisor | Lyckestedt, Johan Patrik Kristian | 2022-12-23 |
Revisor | BDO Mälardalen AB | 2022-12-23 |