Org.nr: 556458-0594
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Widén, Carl-Johan Christer | 2024-09-18 |
Revisor | Rasmusson, Lars Johan | 2024-09-18 |
Styrelsesuppleant | Törnquist, Charlotte Anita Kerstin | 2024-03-27 |
Styrelseledamot | Sunnemark, Per Johan | 2023-02-08 |
Verkställande direktör | Sunnemark, Per Johan | 2023-02-08 |
Huvudansvarig revisor | Grahnat, Erik Karl Johan | 2022-09-30 |
Revisor | Deloitte AB | 2022-09-30 |
Styrelsesuppleant | Karlén, Cecilia Anna Marianne | 2022-01-13 |
Styrelsesuppleant | Ivarsson, Ingela Lise-Lotte | 2022-01-13 |