Org.nr: 556882-6480
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Andres, Björn Rolf | 2024-01-06 |
Revisor | Thurne, Hans Martin | 2022-10-20 |
Styrelsesuppleant | Söderblom, Carl Fredrik Åke | 2022-01-29 |
Styrelseledamot | Gestrup, Peter Johan | 2021-12-17 |
Verkställande direktör | Gestrup, Peter Johan | 2021-12-17 |