Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sandnell Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Catch Me AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Catch Me AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-22 |