Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | FBUK Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Katebi Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Sindi Index AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-15 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-16 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-10 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-07-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-18 |