Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Zealth Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |