Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Pontus Hammar
Pontus Hammar
19801221-XXXX
Ta kreditupplysning
Pontus Hammar är en man född den 21 december 1980. Han är folkbokförd i Solna sedan 2021-02-19. Solna ligger i Solna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Krkr invest handelsbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Pontus Hammar har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-10-02
Sunshine Compass AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-12-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Krkr invest handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Mattias Engelbrand
Bolagsman
Pontus Hammar
Tillbaka till sidans topp