Org.nr: 556973-7322
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Demir, Ahmet | 2024-02-21 |
Styrelsesuppleant | Demir, Belgizar | 2023-02-16 |
Styrelsesuppleant | Demir, Gültekin | 2022-06-23 |
Revisor | Söderström, Erik Gustaf | 2022-06-09 |