Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Förenade Elektriska Aktiebolaget | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Förenade Elektriska Aktiebolaget | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SwedeWater AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | SwedeWater AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ABB Network Partner Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | ABB Network Partner Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | key2automation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | key2automation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Piscator, Harriet | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-14 |