Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Pirkko Elli Lindqvist
Pirkko Elli Lindqvist
19630502-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindqvist, Pirkko Elli är en kvinna född den 2 maj 1963 och är bosatt i Vagnhärad
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
BOA Förvaltnings Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Pirkko Elli Lindqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-10-20
Boas Industriservice AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-03-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
BOA Förvaltnings Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jukka Antero Lindqvist
Ordförande
Jukka Antero Lindqvist
Styrelsesuppleant
Pirkko Elli Lindqvist
Styrelseledamot
Kent Olov Lönn
Verkställande direktör
Kent Olov Lönn
Styrelseledamot
Ann Elisabet Tallberg
Revisor
Ola Joakim Larsson
Tillbaka till sidans topp