Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Skandinaviska Enskilda Banken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-29 |