Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Villanelle Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Villanelle Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Villanelle Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Economista Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Economista Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lidingö Montessoriförskola, ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-09 |