Org.nr: 556620-0779
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Elkjær, Birthe | 2024-09-03 |
Huvudansvarig revisor | Bergqvist, Carl Johan | 2023-10-18 |
Styrelseledamot | Zanders, Ramon | 2023-03-02 |
Extern verkställande direktör | Högman, Sofia Elisabet | 2023-03-02 |
Styrelsesuppleant | van den Heuvel, Ivo Martinus Cornelis | 2022-12-17 |