Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Acuvi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |