Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Incyte Biosciences Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-28 |