Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Pierre Lahod Sawma
Pierre Lahod Sawma
19700428-XXXX
Ta kreditupplysning
Lahod Sawma, Pierre är en man född den 28 april 1970 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Himledalen förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Pierre Lahod Sawma har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-03-25
FURACO AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-03-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 13 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Himledalen förvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Åke Johan Tellqvist
Styrelsesuppleant
Pierre Lahod Sawma
Tillbaka till sidans topp