Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Axels Nöjesfält Pierre Andreasson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MHeramb AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | MHeramb AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sweden Amusement Fun AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tegelbruket Sennan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vrenninge Sol AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Vrenninge Sol AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vren24 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Vren24 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Heramb, Pierre | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-22 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-12 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-11 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-11 |