Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BA&SH SWEDEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-02 |