Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Vice verkställande direktör | Nomura International plc (UK), Swedish branch (filial) | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-22 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-10 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |