Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Pier Carl Christian Lundmark
Pier Carl Christian Lundmark
19710422-XXXX
Ta kreditupplysning
Pier Carl Christian Lundmark är en man född den 22 april 1971. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2023-02-03. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Vårdtornet 11
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Pier Carl Christian Lundmark har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-02
Hängmattan Holding AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-05-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656081 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Vårdtornet 11
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sten Wiedling
Ordförande
Sten Wiedling
Styrelseledamot
Pier Carl Christian Lundmark
Styrelseledamot
Erik Mikael Dahlgren
Styrelseledamot
Sven Mathias Wilhelmsson
Styrelseledamot
Claes William Hagberg
Styrelseledamot
Jan Anton Berg
Styrelsesuppleant
Marco Mattias Rörbaek Koivisto
Tillbaka till sidans topp