Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Blodlönnen Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Otterbäcksvägen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Otterbäcksvägen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Duvfalken 7 Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-26 |