Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Eklöf Fastighets AB i Norrköping | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Garvaren 21 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Norrköping Nyap 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | UNGE Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-25 |