Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | EW 15 Lervik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eurowind Energy AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | EW 13 Knöstad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-21 |